杨建德成都市政协副主席,民进四川省委副主委
杨建德,男,汉族,1963年4月生,重庆人,1993年7月加入民进,1984年7月参加工作,西南财经大学经济学院经济学专业毕业,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任民进中央委员、四川省委会副主委、成都市委会主委,成都市政协副主席。
中文名
杨建德
国籍
中国
民族
汉族
出生日期
1963年4月日
毕业院校
西南财经大学
性别
男
出生地
重庆
人物履历
1980.09-1984.07四川师范大学政法系政治教育专业学习;
1984.07-2001.03四川师范大学工作(其间:1987.09-1989.07西南财经大学经济学院政治经济学专业研究生学习;1997.11评为副教授);
2001.03-2001.11四川师范大学政治教育学院副院长;
2001.11-2001.12民进成都市委会副主委,四川师范大学政治教育学院副院长;
2001.12-2005.09民进成都市委会副主委,成都市监察局副局长;
(2000.09-2005.01西南财经大学经济学院经济学研究生学习,获经济学博士学位);
2005.09-2011.05民进成都市委会副主委,成都市锦江区政府副区长(2008.09评为教授);
2011.05-2011.12民进四川省委会副主委、成都市委会副主委,成都市锦江区政府副区长;
2011.12-2013.12民进四川省委会副主委、成都市委会副主委,成都市武侯区政府副区长;
2013.12-2016.09民进中央委员、四川省委会副主委、成都市委会副主委,成都市武侯区政府副区长;
2016.09-2016.12民进中央委员、四川省委会副主委、成都市委会副主委,成都市食药监局巡视员;
2016.12-2017.07民进中央委员、四川省委会副主委、成都市委会主委,成都市食药监局巡视员;
2017.07-2018.03民进中央委员、四川省委会副主委、成都市委会主委;
2018.03-民进中央委员、四川省委会副主委、成都市委会主委,成都市政协副主席;
十三届全国人大代表,十二届全国政协委员,省十届、十一届人大代表,十五届市政协委员。
任免信息
2018年3月1日,政协第十五届成都市委员会第一次会议选举杨建德为成都市政协副主席。[1]
参考资料
1.李仲彬当选政协第十五届成都市委员会主席·四川在线
评论已关闭!