贺军科中国少年先锋队全国工作委员会主任
贺军科,男,汉族,1969年2月生,陕西凤翔人,1991年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党,研究员。
现任共青团中央书记处第一书记,中国少年先锋队全国工作委员会主任。
国籍
中国
民族
汉族
出生日期
1969年2月日
毕业院校
国防科学技术大学
出生地
陕西凤翔
中文名称
贺军科
人物履历
1987.09-1991.07,在国防科技大学航天技术系液体火箭发动机专业学习;
1991.07-1996.09,航空航天工业部四院驻内蒙古指挥部计划处助理员;
1996.09-1998.09,中国航天工业总公司四院驻内蒙古指挥部计划处副处长;
1998.09-2000.06,中国航天工业总公司四院驻内蒙古指挥部计划生产处处长;
2000.06-2001.01,中国航天机电集团公司第六研究院(中国河西化工机械公司)院长助理(总经理助理);
2001.01-2002.06,中国航天机电集团公司第六研究院(中国河西化工机械公司)院长助理(总经理助理)、四十一所所长、党委书记(正局级);
2002.06-2005.12,中国航天科工集团公司第六研究院(中国河西化工机械公司)院长(总经理)、党委副书记(其间:2000.09-2003.12在北京航空航天大学宇航学院航天工程专业学习,获工程硕士学位);
2005.12-2009.02,共青团中央书记处书记;
2009.02-2013.06,共青团中央书记处书记、全国青联副主席;
2013.06-2013.09,共青团中央书记处常务书记,全国青联副主席;
2013.09-2018.06,共青团中央书记处常务书记,全国青联主席;
2018.06-2018.12,共青团中央书记处第一书记,全国青联主席;
2018.12-2021.07,共青团中央书记处第一书记;
2021.07- ,共青团中央书记处第一书记,中国少年先锋队全国工作委员会主任。
第十九届中央候补委员, 党的十九大代表。[1]
任免信息
2021年7月,全国少工委八届二次全会今天在京召开,团中央书记处第一书记贺军科当选全国少工委主任。
参考资料
1.全国青联召开十二届四次常委(扩大)会议·中国共青网
评论已关闭!