王钧甘肃省金昌市委书记
王钧,男,汉族,1971年10月出生,甘肃陇南人,1991年1月加入中国共产党,省委党校研究生学历,1992年7月参加工作。现任甘肃省金昌市委书记。
中文名
王钧
国籍
中国
民族
汉族
籍贯
甘肃武都
出生日期
1971年10月日
毕业院校
甘肃省委党校
性别
男
出生地
甘肃武都
人物履历
1989.09—1992.07天水师专中文系汉语言文学专业学习;
1992.07—1993.10武都县安化镇政府干事;
1993.10—1996.01武都县政府办公室秘书;
1996.01—1997.07武都县政府信息督查室副主任;
1997.07—1998.09武都县政府办公室副主任;
1998.09—2001.06陇南行署办公室正科级秘书;
2001.06—2002.10陇南行署办公室副主任;
2002.10—2006.11成县县委副书记(其间:2002年10月至2004年10月中国政法大学国际法学系经济法专业研究生课程进修班学习);
2006.11—2010.01康县县委副书记、县长(其间:2005年09月至2008年06月甘肃省委党校经济社会发展与党的领导专业研究生班学习);
2010.01—2011.10康县县委书记;
2011.11—2016.10天水市副市长;
2016.10—2018.05定西市委常委、市纪委书记;
2018.06—2018.07定西市委常委、市政府党组副书记、副市长候选人;
2018.07—2020.09定西市委常委、市政府常务副市长;
2020.09—2020.12金昌市委副书记、副市长、代市长;
2020.12—2021.07金昌市委副书记、市长;
2021.07—金昌市委书记。
第十三届甘肃省纪委委员,甘肃省第十三届人大代表
任免信息
2021年7月,甘肃省委决定:王钧同志任金昌市委书记。
2021年7月27日,金昌市第八届人民代表大会常务委员会第三十九次会议决定:接受王钧因工作变动辞去金昌市人民政府市长职务的请求,报金昌市人民代表大会备案。王钧同志任金昌市委委员、常委、书记[1]。
参考资料
1.金昌市委主要负责同志职务调整·中国共产党新闻网
评论已关闭!