布基纳法索非洲西部内陆国
布基纳法索(法语:Burkina Faso)是位于非洲西部沃尔特河上游的内陆国。东邻贝宁、尼日尔,南与科特迪瓦、加纳、多哥交界,西、北与马里接壤。全境大部地区为内陆高原,地势平坦,自北向南徐缓倾斜,平均海拔不到300米;北部接近撒哈拉沙漠,西南部奥罗达拉地区地势较高;纳库鲁峰海拔749米,为全国最高点。主要河流有穆温河、纳康伯河和纳齐农河。在经济上,以农牧立国,占了全国近八成的劳动力。因该国资源匮乏,且地处沙漠边缘,可耕地面积较少,布基纳法索一直是个非常贫困的国家,是最不发达国家之一,也是周边非洲国家主要的外来劳工输出国。境内唯一的一条铁路由首都瓦加杜古通往科特迪瓦。
中文名
布基纳法索
别名
上沃尔特共和国
国歌
《一夜》
货币
非洲金融共同体法郎
所属洲
非洲
国庆日
1960年8月5日
政体
议会制共和制
现任领导人
总统布莱斯·孔波雷,总理特尔蒂乌斯·宗戈
面积
27.42万平方公里
人口
1373万(2006年)
主要民族
分为沃尔特和芒戴两个族系。沃尔特族系约占全国人口的70%,主要有莫西族、古隆西族、古尔芒则族、博博族和洛比族。芒戴族系约占全国人口的28%,主要有萨莫族、马尔卡族、布桑塞族、塞努福族和迪乌拉族。在北部地区还有一些从事游牧业的颇尔人和经商的豪萨人。
主要宗教
50%的居民信奉原始宗教,30%信奉伊斯兰教,20%信奉天主教。
常用语言
主要民族语言有莫西语、迪乌拉语和颇尔语
官方语言
法语
GDP
168.45亿美元
首都
瓦加杜古
主要城市
瓦加杜古
法语
Burkina Faso
争取民主和进步大会:1996年由支持现总统孔波雷的十多个政党合并组成,现为议会第一大党;2002年5月12日,布基纳法索全国独立选举委员会宣布,该党在立法选举中胜出,获得组阁权。主席-阿尔塞纳·博格内森争取民主和联合同盟和非洲民主联盟:1990年从“进步民主运动”分裂出来成立的组织;是总统"禁团"成员之一,该党目标是建立竞争的民主政体,赞成经济竞争机制,对外主张实行非洲联合。2002年5月12日,布基纳法索全国独立选举委员会宣布,该党在立法选举中获得17个席位,成为第一大反对党;领导人-埃尔曼·亚梅奥果。
争取民主和进步党:1996年2月24日成立。2002年5月12日,布基纳法索全国独立选举委员会宣布,该党在立法选举中获得10个席位,成为议会第三大党。主席-约瑟夫·基-泽尔博。
非洲民主联盟:1991年6月成立。该党最初成立于1946年是第一、第二、第三共和国时期的执政党,1980年12月泽博上校执政后被取缔。总书记-热拉尔·康戈·韦德拉奥果、
布基纳法索民主阵线:1995年成立;由以下各党组成的联盟。
民主进步党:1993年成立,1996年兼并另外三党。主席-约瑟夫·齐·泽博。
布基纳法索社会联盟:总书记-厄内斯特·农马·奥德拉奥果。布基纳法索促进发展绿党联盟:领导人-拉姆·奥德拉奥果。
布基纳法索社会党:领导人-贝诺伊特·隆波。
全国工人联合会:1972年成立;领导人-阿卜杜拉耶·巴。
布基纳法索工人工会联盟:1958年成立;秘书长-博尼法斯·索姆达。
布基纳法索工会联合会:瓦加杜古,1974年成立;主要是公业工会;秘书长-索马内·杜尔。
外交
奉行和平、不结盟和独立自主的外交政策,反帝、反殖、反对外来势力干涉非洲事务。1973年9月15日,布基纳法索同中国建交。
与中国关系
1994年2月2日,布基纳法索政府置中布两国关系于不顾,与台湾“恢复”所谓“外交关系”。同年2月4日,中国政府向布政府提出强烈抗议,并宣布从即日起中止同布基纳法索的外交关系。
中布保持外交关系期间,中方重要往访有:商业部长方毅(1987年)、地矿部长朱训(1990年)、中共中央政治局常委李瑞环(1991年)。布方重要来访有:全国革命委员会主席桑卡拉(1984年)、人民阵线主席、国家元首兼政府首脑孔波雷(1989年)。
中布保持外交关系期间,中国向布援建了医院、政府办公楼、体育场等项目。接受23名布留学生。向布派出9批医疗队,共计163人。
2007年中布贸易额约为2亿美元,同比减少6.4%,其中中方出口4377万美元,进口1.55亿美元。中国主要向布基纳法索出口机电产品,进口棉花。
与法国关系
法国是布基纳法索的前宗主国,是最大援助国和贸易伙伴。孔波雷执政后,两国关系进一步发展。1988年布基纳法索宣布重返法非首脑会议后,法国援助逐年增加。1991年法国提供340亿非洲法郎援助和1万吨粮援。自布基纳法索独立以来,法国向布基纳法索提供援助总额约12亿美元。
与美国关系
布基纳法索于1962年同美国签订合作协定。1961年以后美国援助布基纳法索总额约2.6亿美元。
国家政要
历任总统
布莱斯·孔波雷
1960.8-1966.1 莫里斯·亚梅奥果 Maurice Yaméogo, 1921-1993
1966.1-1980.11 桑古莱·拉米扎纳 Sangoulé Lamizana, 1916-2005
1980.11-1982.11 塞耶·泽博 SAYE Zerbo, 1932-
1982.11-1983.8 让-巴蒂斯特·韦德拉奥果 Jean-Baptiste Ouédraogo, 1942-
1983.8-1987.10 托马斯·桑卡拉 Thomas Sankara, 1949-1987
1987.10- 布莱斯·孔波雷 Blaise Compaoré, 1951-
历任总理
1960.8-1971.2 未设职务
1971.2-1974.2 热拉尔·坎戈·韦德拉奥果 Gérard Kango Ouédraogo, 1925-
1974.2-1978.7 总统兼任
1978.7-1980.11 约瑟夫·科农博 Joseph Conombo, 1917-2008
1980.11-1982.11 总统兼任
1983.1-1983.5 托马斯·桑卡拉
1983.5-1992.6 职务废除
1992.6-1994.3 尤素福·韦德拉奥果 Youssouf Ouédraogo, 1952-
1994.3-1996.2 罗克·马克·克里斯蒂安·卡波雷 Roch Marc Christian Kaboré, 1957-
1996.2-2000.11 卡德雷·德西雷·韦德拉奥果 Kadré Desiré Ouédraogo, 1953-
2000.11-2007.6 帕拉曼加·埃内斯特·永利 Paramanga Ernest Yonli, 1956-
2007.6-2011.4 特尔蒂乌斯·宗戈 Tertius Zongo, 1957-
2011.4- 吕克-阿道夫·蒂奥 Luc-Adolphe Tiao, 1954-
参考资料
1.布基纳法索·查字典地理网
2.布基纳法索概况·搜狐新闻
评论已关闭!