黄三平中国新疆维吾尔自治区人民政府党组成员
黄三平,男,汉族,1957年3月生,祖籍湖北黄陂,1976年11月参加工作,1978年6月加入中国共产党,在职研究生学历。现任新疆维吾尔自治区人民政府党组成员。
中文名
黄三平
国籍
中国
民族
汉族
性别
男
出生年月
1957年3月
出生地
武汉市黄陂区
个人履历
1976年11月至2004年07月,曾任博州师范学校教师、校党委秘书,博州党委办公室秘书、办公室副主任,精河县委副书记、书记,博州副州长;
2004年08月至2007年06月,任哈密地委副书记、行署常务副专员;
2007年07月至2009年08月,任喀什地委副书记、行署常务副专员;
2009年09月至2013年07月,任阿克苏地委书记;
2013年07月至2016年12月,任伊犁哈萨克自治州党委书记、霍尔果斯经济开发区党工委书记,兼新疆建设兵团第四师党委第一书记、第一政委;
2016年12月,新疆维吾尔自治区人民政府党组成员;
中国共产党新疆自治区第九届委员会委员。
任免信息
2013年7月25日,伊犁州召开领导干部大会,宣布新疆自治区党委对伊犁州党委主要领导进行调整的决定:黄三平同志任伊犁哈萨克自治州党委常委、书记,霍尔果斯经济开发区党工委书记。
2016年11月,黄三平当选为中国共产党新疆维吾尔自治区第九届委员会委员。
2016年12月,黄三平不在担任新疆伊犁哈萨克自治州委书记。
2016年12月14日,新疆维吾尔自治区人民政府党组成员黄三平,自治区人民政府副秘书长杨伊波,自治区人民政府办公厅秘书六处处长王卫一行到自治区招商发展局调研。
参考资料
1.黄三平任新疆自治区政府党组成员 原任伊犁州党委书记(图|简历)·闽南网
评论已关闭!